Vorsitzende/r |
Tobias Koch | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 24.11.2016 | | von 24.11.2016 |
Samtgemeindebürgermeister |
Tobias Krüger | parteilos | parteilos Samtgemeindebürgermeister | Samtgemeindebürgermeister | 24.11.2016 | | von 24.11.2016 |
Ratsmitglieder |
Nils Bassen | Die Linke | Die Linke Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.11.2016 | 09.03.2017 | von 24.11.2016 bis 09.03.2017 |
Jürgen Borngräber | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.11.2016 | | von 24.11.2016 |
Ulrich Brunkhorst | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.11.2016 | | von 24.11.2016 |
Rüdiger Bruns | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.11.2016 | | von 24.11.2016 |
Jochen Intelmann | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.11.2016 | | von 24.11.2016 |
Klaus Miesner | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.11.2016 | | von 24.11.2016 |
Jürgen Rademacher | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.11.2016 | | von 24.11.2016 |
Rosi Ruschmeyer | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.11.2016 | | von 24.11.2016 |
Beratende Mitglieder |
Janine Boelter | Elternvertreterin | Elternvertreterin Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 19.10.2018 | | von 19.10.2018 |
Andrea Brunckhorst | | Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 24.11.2016 | 19.10.2017 | von 24.11.2016 bis 19.10.2017 |
Nadine Figiel | Elternvertreter | Elternvertreter Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 19.10.2017 | 08.10.2018 | von 19.10.2017 bis 08.10.2018 |
Dr. Lisa Heins | CDU | CDU Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 24.11.2016 | | von 24.11.2016 |
Manfred Kröger | SPD | SPD Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 24.11.2016 | | von 24.11.2016 |
Silvia Poort | | Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 28.03.2019 | | von 28.03.2019 |
Pastor Lars Rüter | Träger der freien Jugendhilfe | Träger der freien Jugendhilfe Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 24.11.2016 | | von 24.11.2016 |
Wilhelm Tödter | Vorsitz Seniorenbeirat | Vorsitz Seniorenbeirat Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 24.11.2016 | | von 24.11.2016 |
Dr. Sabine Wilkens | Träger der freien Jugendhilfe | Träger der freien Jugendhilfe Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 24.11.2016 | 27.03.2019 | von 24.11.2016 bis 27.03.2019 |
Von der Verwaltung |
Henrike Hoppe | | Allgemeiner Vertreter des SGB | Allgemeiner Vertreter des SGB | 24.11.2016 | | von 24.11.2016 |